SORIANO SANCHEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de SORIANO SANCHEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SORIANO SANCHEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CJ ICM LOGISTICS ESPAÑA SL | Apoderado | 11/06/2024 |
VINCULACIONES DE SORIANO SANCHEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO SANCHEZ ALEJANDRO
Empresa: CJ ICM LOGISTICS ESPAÑA SL
Apoderado
- Soriano Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 746137, I/A 4 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chaver Rey Anton
- Cobertera Ramos Francisco Javier
- Cobertera Ramos Jose Antonio
- Diaz Chicharro Angel
- Diaz Chicharro Angel
- Guijarro Ureña Olga
- Guijarro Ureña Olga
- Guijarro Ureña Olga
- Guijarro Ureña Olga
- Guijarro Ureña Olga
- Miguez Villaverde Miguel
- Miguez Villaverde Miguel
- Miguez Villaverde Miguel
- Prieto Anderica Jesus
- Reviriego Gonzalez Fernando
Apoderado Mancomunado
- Barroso Olazabal Eugenio
- Kummetz Eric
- Soriano Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34194 , F 170, S 8, H M 31110, I/A 32 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Apoderado
- Atienza Martos Salvadora
- Cobertera Ramos Francisco Javier
- Cobertera Ramos Jose Antonio
- Diaz Chicharro Angel
- Diaz Chicharro Angel
- Guijarro Urueña Olga
- Guijarro Urueña Olga
- Guijarro Urueña Olga
- Guijarro Urueña Olga
- Guijarro Urueña Olga
- Miguez Villaverde Miguel
- Miguez Villaverde Miguel
- Muriel Pandori Cynthia
- Prieto Anderica Jesus
- Reviriego Gonzalez Fernando
- Soriano Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31554 , F 97, S 8, H M 54200, I/A 41 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-28
Empresa: TACISA TRANSITARIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 46, S 8, H C 38897, I/A 34 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-15
Empresa: TACISA TRANSITARIA SL
Apoderado Mancomunado
- Soriano Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 43, S 8, H C 38897, I/A 19 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-15
Apoderado Mancomunado
- Soriano Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 34, S 8, H GU 5358, I/A 33 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-19
Apoderado
- Soriano Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 96, S 8, H M 54200, I/A 29 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-28
Empresa: UTI IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Soriano Sanchez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29508 , F 60, S 8, H M 295091, I/A 38 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Información de SORIANO SANCHEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de SORIANO SANCHEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO SANCHEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos