SORIANO RODRIGUEZ JOAQUIN MANUEL
Informe ejecutivo de SORIANO RODRIGUEZ JOAQUIN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SORIANO RODRIGUEZ JOAQUIN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I-TECH SMART GRID COMPONENTS SL | Administrador Unico | 20/11/2013 | |
SENDRA ELECTRIC SL | Administrador Unico | 20/11/2013 | |
INNOVA TECNOQUADRES SL | Administrador Unico | 31/07/2013 |
VINCULACIONES DE SORIANO RODRIGUEZ JOAQUIN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO RODRIGUEZ JOAQUIN MANUEL
Empresa: SORBEN SENSACIONS SL
Administrador Unico
- Soriano Rodriguez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42503 , F 176, S 8, H B 407750, I/A 4 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-08
Empresa: INNOVA TECH SORBEN INSTITUTE SL
Administrador Unico
- Soriano Rodriguez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43500 , F 121, S 8, H B 431031, I/A 3 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-08
Empresa: INNOVA TECNOQUADRES SL
Administrador Unico
- Soriano Rodriguez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43882 , F 22, S 8, H B 440892, I/A 1 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-08
Empresa: CENTRE ESTETIC NOU ESTIL SL
Administrador Unico
- Soriano Rodriguez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42503 , F 176, S 8, H B 407750, I/A 3 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Empresa: INNOVA TECH SORBEN INSTITUTE SL
Administrador Unico
- Soriano Rodriguez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43500 , F 120, S 8, H B 431031, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Empresa: INNOVA TECH SORBEN INSTITUTE SL
Administrador Unico
- Soriano Rodriguez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43500 , F 118, S 8, H B 431031, I/A 1 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Empresa: CENTRE ESTETIC NOU ESTIL SL
Administrador Unico
- Soriano Rodriguez Joaquin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42503 , F 176, S 8, H B 407750, I/A 2 (22/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-08
Información de SORIANO RODRIGUEZ JOAQUIN MANUEL
Mostramos los datos de SORIANO RODRIGUEZ JOAQUIN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO RODRIGUEZ JOAQUIN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos