SORIANO PUCHE MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de SORIANO PUCHE MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SORIANO PUCHE MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLYCAR SA | Administrador Unico | 08/05/2023 |
VINCULACIONES DE SORIANO PUCHE MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO PUCHE MARIA DOLORES
Empresa: FLYCAR SA
Administrador Unico
- Soriano Puche Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081, L 1393, F 86, S 8, H V 18830, I/A 27 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-46
Empresa: FLYCAR SA
Administrador Unico
- Soriano Puche Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081, L 1393, F 86, S 8, H V 18830, I/A 26 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-46
Empresa: FLYCAR SA
Administrador Unico
- Soriano Puche Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081, L 1393, F 86, S 8, H V 18830, I/A 25 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-46
Empresa: FLYCAR SA
Consejero Delegado
- Soriano Puche Maria Dolores
Consejero
- Canovas Zapata Sacramento
- Gomez Canovas Raquel
- Soriano Puche Maria Dolores
- Tena Hernandez Vicente Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081, L 1393, F 86, S 8, H V 18830, I/A 25 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-46
Empresa: FLYCAR SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferrer Garcia Josefa
- Gomez Canovas Isabel Belen
- Gomez Canovas Raquel
- Gomez Canovas Raquel
- Gomez Fernandez Jaime
- Soriano Puche Maria Dolores
- Tena Hernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081, L 1393, F 82, S 8, H V 18830, I/A 22 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-46
Empresa: FLYCAR SA
Consejero Delegado
- Soriano Puche Maria Dolores
Consejero
- Canovas Zapata Sacramento
- Gomez Canovas Raquel
- Soriano Puche Maria Dolores
- Tena Hernandez Vicente Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081, L 1393, F 81, S 8, H V 18830, I/A 20 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-46
Empresa: FLYCAR SA
Consejero Delegado
- Soriano Puche Maria Dolores
Consejero
- Canovas Zapata Sacramento
- Gomez Canovas Raquel
- Soriano Puche Maria Dolores
- Tena Hernandez Vicente Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081, L 1393, F 81, S 8, H V 18830, I/A 20 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-46
Información de SORIANO PUCHE MARIA DOLORES
Mostramos los datos de SORIANO PUCHE MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO PUCHE MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos