SORIANO MOLINA JUAN
Informe ejecutivo de SORIANO MOLINA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SORIANO MOLINA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J S REMOLCAUTO SL | Administrador Unico | 16/01/2013 | 20/01/2020 |
J S REMOLCAUTO SL | Administrador Solidario | 16/01/2013 |
VINCULACIONES DE SORIANO MOLINA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO MOLINA JUAN
Empresa: J S REMOLCAUTO SL
Administrador Unico
- Soriano Molina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4200 , F 63, S 8, H M 69863, I/A 6 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: J S REMOLCAUTO SL
Administrador Unico
- Soriano Molina Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4200 , F 63, S 8, H M 69863, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Empresa: J S REMOLCAUTO SL
Administrador Solidario
- Soriano Molina Juan
- Valera Alcala Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4200 , F 63, S 8, H M 69863, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Información de SORIANO MOLINA JUAN
Mostramos los datos de SORIANO MOLINA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO MOLINA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos