SORIANO GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de SORIANO GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SORIANO GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLINYA DEVELOPMENT SL | Apoderado Solidario | 22/07/2021 | |
NADICO GIRONA PROJECTES SL | Administrador Solidario | 20/02/2019 | |
LODITRANS SORIANO SL | Administrador Solidario | 25/06/2010 | |
TRANSPORTES SORIHER SL | Administrador Solidario | 10/03/2010 |
VINCULACIONES DE SORIANO GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO GARCIA ANTONIO
Empresa: VAN AKKER SL
Administrador Unico
- Soriano Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4970, L 2278, F 94, S 8, H V 36442, I/A 10 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-46
Empresa: GENESIS XXI IMPORT & EXPORT SL
Administrador Unico
- Soriano Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7003, L 4306, F 199, S 8, H V 79753, I/A 7 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-46
Empresa: POLINYA DEVELOPMENT SL
Apoderado Solidario
- Soriano Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47027 , F 5, S 8, H B 538571, I/A 2 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Empresa: NADICO GIRONA PROJECTES SL
Administrador Solidario
- Codina Font Jordi
- Soriano Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46769 , F 1, S 8, H B 530264, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
Empresa: LODITRANS SORIANO SL
Administrador Solidario
- Soriano Garcia Antonio
- Soriano Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 121, S 8, H M 501899, I/A 1 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-28
Empresa: TRANSPORTES SORIHER SL
Administrador Solidario
- Soriano Garcia Antonio
- Soriano Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14219 , F 75, S 8, H M 234104, I/A 9 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28
Empresa: TRANSPORTES SORIHER SL
Administrador Mancomunado
- Soriano Garcia Antonio
- Soriano Garcia Javier
- Soriano Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14219 , F 75, S 8, H M 234104, I/A 9 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28
Información de SORIANO GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de SORIANO GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos