SORIANO FRADERA ANNA MARIA
Informe ejecutivo de SORIANO FRADERA ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SORIANO FRADERA ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASSESSORIA TOT TRIBUTS SL | Administrador Solidario | 11/01/2022 | |
AISTERCEL SL | Apoderado Solidario | 01/06/2017 |
VINCULACIONES DE SORIANO FRADERA ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO FRADERA ANNA MARIA
Empresa: ASSESSORIA TOT TRIBUTS SL
Administrador Solidario
- Pineda Corpas Maria Angeles
- Soriano Fradera Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45581 , F 135, S 8, H B 492589, I/A 2 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: ASSESSORIA TOT TRIBUTS SL
Administrador Solidario
- Gimenez Cortes Marina
- Pineda Corpas Maria Angeles
- Soriano Fradera Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45581 , F 135, S 8, H B 492589, I/A 2 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: AISTERCEL SL
Apoderado Solidario
- Soriano Fradera Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 199, S 8, H B 488759, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-08
Empresa: ASSESSORIA TOT TRIBUTS SL
Administrador Solidario
- Gimenez Cortes Marina
- Pineda Corpas Maria Angeles
- Soriano Fradera Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45581 , F 135, S 8, H B 492589, I/A 1 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-08
Información de SORIANO FRADERA ANNA MARIA
Mostramos los datos de SORIANO FRADERA ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO FRADERA ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos