SORIANO FIALLEGA JAVIER
Informe ejecutivo de SORIANO FIALLEGA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SORIANO FIALLEGA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUARSO SL | Administrador Solidario | 03/03/2022 |
VINCULACIONES DE SORIANO FIALLEGA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO FIALLEGA JAVIER
Empresa: DUARSO SL
Administrador Solidario
- Soriano Fiallega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1895 , F 6, S 8, H PM 14644, I/A 5 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-07
Empresa: OBRAPLUS PALMA SL
Administrador Mancomunado
- Blascos Salleins Miguel
- Soriano Fiallega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 173, S 8, H PM 59306, I/A 4 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-07
Empresa: OBRAPLUS PALMA SL
Administrador Mancomunado
- Blascos Salleins Miguel
- Soriano Fiallega Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 172, S 8, H PM 59306, I/A 2 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-07
Información de SORIANO FIALLEGA JAVIER
Mostramos los datos de SORIANO FIALLEGA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO FIALLEGA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos