SORIANO DE LEMA JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de SORIANO DE LEMA JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SORIANO DE LEMA JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTSORAL & ASOCIADOS SL | Apoderado Solidario | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE SORIANO DE LEMA JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO DE LEMA JOSE ANGEL
Empresa: HISPANIA SUR GRUPO DE COMPRAS SL
Liquidador Mancomunado
- Conforto Aranda Ramon
- Gomez Jurado Rafael
- Soriano De Lema Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 13, S 8, H CA 13683, I/A 6 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-11
Empresa: HISPANIA SUR GRUPO DE COMPRAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador Mancomunado
- Conforto Aranda Ramon
- Gomez Jurado Rafael
- Soriano De Lema Jose Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 13, S 8, H CA 13683, I/A 6 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-11
Empresa: REYMARTIA SL
Administrador Solidario
- Martinez Garcia Felipe
- Reyes Aragon Juan Antonio
- Soriano De Lema Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 4, S 8, H CA 30981, I/A 5 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-11
Empresa: REYMARTIA SL
Administrador Solidario
- Soriano De Lema Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 2, S 8, H CA 30981, I/A 2 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-11
Empresa: RENTSORAL & ASOCIADOS SL
Apoderado Solidario
- Aloma Cirera Montserrat
- Soriano De Lema Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1956 , F 177, S 8, H CA 39577, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-11
Información de SORIANO DE LEMA JOSE ANGEL
Mostramos los datos de SORIANO DE LEMA JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO DE LEMA JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos