SORIANO BOLIVAR RAFAEL
Informe ejecutivo de SORIANO BOLIVAR RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SORIANO BOLIVAR RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESYMO METAL SL | Consejero Delegado Solidario | 29/04/2022 | |
ESYMO METAL SL | Consejero | 24/12/2019 | |
ESYMO METAL SL | Secretario | 24/12/2019 | |
ESYMO METAL SL | Apoderado | 26/06/2013 |
VINCULACIONES DE SORIANO BOLIVAR RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO BOLIVAR RAFAEL
Empresa: ESYMO METAL SL
Consejero Delegado Solidario
- De La Torre Garcia Miguel Angel
- Soriano Bolivar Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 220, S 8, H J 4860, I/A 15 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-23
Empresa: ESYMO METAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- De La Torre Garcia Miguel Angel
- Soriano Bolivar Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 220, S 8, H J 4860, I/A 15 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-23
Empresa: ESYMO METAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- De La Torre Garcia Miguel Angel
- Soriano Bolivar Rafael
Consejero
- De La Torre Garcia Miguel Angel
- Lara Espejo Jose
- Soriano Bolivar Rafael
Presidente
Secretario
- Soriano Bolivar Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 217, S 8, H J 4860, I/A 13 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-23
Empresa: ESYMO METAL SL
Consejero
- De La Torre Garcia Miguel Angel
- GESTAMP LINARES SA
- GESTAMP SERVICIOS SA
- Lara Espejo Jose
- Soriano Bolivar Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 217, S 8, H J 4860, I/A 13 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-23
Empresa: ESYMO METAL SL
Apoderado
- Soriano Bolivar Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 347 , F 215, S 8, H J 4860, I/A 7 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-23
Información de SORIANO BOLIVAR RAFAEL
Mostramos los datos de SORIANO BOLIVAR RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO BOLIVAR RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos