SORIA PEREZ PATRICIA
Informe ejecutivo de SORIA PEREZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SORIA PEREZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALRES SUR 3 SL | Apoderado | 07/06/2024 | |
ALRES SUR 3 SL | Apoderado Solidario | 07/06/2024 | |
ALMOLINA H2 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2024 | |
ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 12/04/2024 | |
ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 25/03/2024 | |
ALMOLINA H2 SL | Apoderado | 21/11/2023 | |
ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado | 13/10/2023 | |
NOVAGAVIA BUSINESS SL | Apoderado | 26/09/2023 | |
ENERGIA HELIOS SL | Apoderado | 27/02/2023 | |
SC PRODUCCION RENOVABLE SL | Apoderado Mancomunado | 27/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SORIA PEREZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIA PEREZ PATRICIA
Empresa: ALRES SUR 3 SL
Apoderado
- Arnaz Duque Israel
- Pollock Andrew Todd
- Romero De La Asuncion Maria
- Soria Perez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 801163, I/A 4 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: ALRES SUR 3 SL
Apoderado Solidario
- Diez Deustua Alejandro
- Enrich Murt Jose
- Llebot Guell Gerard
- Lombardia Mon Juan Carlos
- Soria Perez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: , H M 801163, I/A 3 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: ALMOLINA H2 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnaz Duque Israel
- Del Castillo Cabanas Paula
- Soria Perez Patricia
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 799988, I/A 4 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Empresa: ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43697 , F 176, S 8, H M 239101, I/A 101 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43697 , F 174, S 8, H M 239101, I/A 97 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Empresa: ALMOLINA H2 SL
Apoderado
- Diez Deustua Alejandro
- Enrich Murt Jose
- Llebot Guell Gerard
- Lombardia Mon Juan Carlos
- Soria Perez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 177, S 8, H M 799988, I/A 2 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-28
Empresa: ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SA
Apoderado
- Soria Perez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43697 , F 171, S 8, H M 239101, I/A 90 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: NOVAGAVIA BUSINESS SL
Apoderado
- Soria Perez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39010 , F 68, S 8, H M 693189, I/A 15 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: SC PRODUCCION RENOVABLE SL
Apoderado Mancomunado
Auditor
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47073 , F 91, S 8, H B 540196, I/A 6 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Empresa: ENERGIA HELIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 204, S 8, H M 745945, I/A 10 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
VER MAS ACTOS
Información de SORIA PEREZ PATRICIA
Mostramos los datos de SORIA PEREZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIA PEREZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos