SORIA MONCADA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de SORIA MONCADA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SORIA MONCADA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES AEROSUNA SAL | Secretario | 11/07/2014 | |
TALLERES AEROSUNA SAL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/07/2014 | |
TALLERES AEROSUNA SAL | Consejero | 11/07/2014 |
VINCULACIONES DE SORIA MONCADA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIA MONCADA MARIA TERESA
Empresa: PROYECTOS AEROPUERTO SA
Liquidador
- Soria Moncada Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2353 , F 101, S 8, H M 41342, I/A 8 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: PROYECTOS AEROPUERTO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Montes Escriba Sonia
- Ortiz Perez Juan
- Soria Moncada Maria Teresa
Consejero
- Montes Escriba Sonia
- Ortiz Perez Juan
- Soria Moncada Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Soria Moncada Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2353 , F 101, S 8, H M 41342, I/A 8 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: PROYECTOS AEROPUERTO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Montes Escriba Sonia
- Ortiz Perez Juan
- Soria Moncada Maria Teresa
Consejero
- Montes Escriba Sonia
- Ortiz Perez Juan
- Soria Moncada Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Soria Moncada Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2353 , F 100, S 8, H M 41342, I/A 7 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: TALLERES AEROSUNA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Merino Ares Emilio
- Montes Escriba Veronica
- Ortiz Perez Juan
- Soria Moncada Maria Teresa
- Villa De Madrid Maria Teresa
Consejero
- Merino Ares Emilio
- Montes Escriba Veronica
- Ortiz Perez Juan
- Soria Moncada Maria Teresa
- Villa De Madrid Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Soria Moncada Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9797 , F 217, S 8, H M 157359, I/A 9 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-28
Empresa: TALLERES AEROSUNA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Perez Encarnacion
- Merino Ares Emilio
- Montes Escriba Juan Jose
- Soria Moncada Maria Teresa
- Villa De Madrid Maria Teresa
Consejero
- Garcia Perez Encarnacion
- Merino Ares Emilio
- Montes Escriba Juan Jose
- Soria Moncada Maria Teresa
- Villa De Madrid Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9797 , F 217, S 8, H M 157359, I/A 9 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-28
Empresa: TALLERES AEROSUNA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Perez Encarnacion
- Merino Ares Emilio
- Montes Escriba Juan Jose
- Soria Moncada Maria Teresa
- Villa De Madrid Maria Teresa
Consejero
- Garcia Perez Encarnacion
- Merino Ares Emilio
- Montes Escriba Juan Jose
- Soria Moncada Maria Teresa
- Villa De Madrid Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9797 , F 216, S 8, H M 157359, I/A 8 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
Información de SORIA MONCADA MARIA TERESA
Mostramos los datos de SORIA MONCADA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIA MONCADA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos