SORIA LOPEZ ROSA ARACELI
Informe ejecutivo de SORIA LOPEZ ROSA ARACELI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SORIA LOPEZ ROSA ARACELI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAN KARTING CLUB SL | Administrador Unico | 11/06/2013 | 26/03/2014 |
GRAN KARTING CLUB SL | Administrador Solidario | 04/02/2011 | 11/06/2013 |
GRAN KARTING CLUB LANZAROTE SL | Administrador Solidario | 04/02/2011 | 14/06/2012 |
VINCULACIONES DE SORIA LOPEZ ROSA ARACELI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIA LOPEZ ROSA ARACELI
Empresa: GRAN KARTING CLUB SL
Administrador Unico
- Soria Lopez Rosa Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 179, S 8, H GC 4707, I/A 12 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-35
Empresa: GRAN KARTING CLUB SL
Administrador Unico
- Soria Lopez Rosa Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 179, S 8, H GC 4707, I/A 11 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-35
Empresa: GRAN KARTING CLUB SL
Administrador Solidario
- Juarez Martinez Adela
- Soria Lopez Rosa Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 179, S 8, H GC 4707, I/A 11 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-35
Empresa: GRAN KARTING CLUB LANZAROTE SL
Administrador Solidario
- Garcia Morales Primitivo
- Soria Lopez Rosa Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 109, S 8, H GC 14188, I/A 5 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-35
Empresa: GRAN KARTING CLUB SL
Administrador Solidario
- Soria Lopez Rosa Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 179, S 8, H GC 4707, I/A 8 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-35
Empresa: GRAN KARTING CLUB LANZAROTE SL
Administrador Solidario
- Soria Lopez Rosa Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 109, S 8, H GC 14188, I/A 4 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-35
Información de SORIA LOPEZ ROSA ARACELI
Mostramos los datos de SORIA LOPEZ ROSA ARACELI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIA LOPEZ ROSA ARACELI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos