SORIA LAORDEN JESUS
Informe ejecutivo de SORIA LAORDEN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SORIA LAORDEN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERCOM INTERMEDIACION SL | Socio Unico | 22/08/2019 | |
SERCOM INTERMEDIACION SL | Administrador Unico | 22/08/2019 |
VINCULACIONES DE SORIA LAORDEN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIA LAORDEN JESUS
Empresa: PORCISORIA LA DEHESA SL
Administrador Unico
- Soria Laorden Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 176, S 8, H Z 66822, I/A 2 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-50
Empresa: PORCISORIA LA DEHESA SL
Administrador Unico
- Soria Laorden Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 174, S 8, H Z 66822, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-50
Empresa: SERCOM INTERMEDIACION SL
Administrador Unico
- Soria Laorden Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4015 , F 217, S 8, H Z 56002, I/A 3 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-50
Empresa: SERCOM INTERMEDIACION SL
Socio Único
- Soria Laorden Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4015 , F 217, S 8, H Z 56002, I/A 3 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-50
Administrador Mancomunado
- Soria Laorden Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3136 , F 64, S 8, H Z 36850, I/A 2 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-50
Información de SORIA LAORDEN JESUS
Mostramos los datos de SORIA LAORDEN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIA LAORDEN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos