SORIA IBORRA MARIA ASUNCION
Informe ejecutivo de SORIA IBORRA MARIA ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SORIA IBORRA MARIA ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUIZ SERVER Y CIA SL | Administrador Unico | 02/01/2017 | 27/05/2024 |
LEBIRUL SL | Administrador Unico | 08/08/2022 | |
ASNUGA SL | Administrador Unico | 24/01/2017 | 06/02/2019 |
ASNUGA SL | Administrador Solidario | 24/01/2017 |
VINCULACIONES DE SORIA IBORRA MARIA ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIA IBORRA MARIA ASUNCION
Empresa: RUIZ SERVER Y CIA SL
Administrador Unico
- Soria Iborra Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 15561, I/A 11 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-03
Empresa: LEBIRUL SL
Administrador Unico
- Soria Iborra Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 166, S 8, H A 54319, I/A 6 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-03
Empresa: ASNUGA SL
Administrador Unico
- Soria Iborra Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 170, S 8, H A 54321, I/A 8 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-03
Empresa: ASNUGA SL
Administrador Unico
- Soria Iborra Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 170, S 8, H A 54321, I/A 7 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-03
Empresa: ASNUGA SL
Administrador Solidario
- Ruiz Server Gabriel Francisco De Asis
- Soria Iborra Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245 , F 170, S 8, H A 54321, I/A 7 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-03
Empresa: RUIZ SERVER Y CIA SL
Administrador Unico
- Soria Iborra Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 161, S 8, H A 15561, I/A 9 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-03
Información de SORIA IBORRA MARIA ASUNCION
Mostramos los datos de SORIA IBORRA MARIA ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIA IBORRA MARIA ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos