SORIA GAMONAL ANTONIO
Informe ejecutivo de SORIA GAMONAL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SORIA GAMONAL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRINVOLNUK TYRO SL | Consejero | 18/02/2014 | 01/06/2021 |
BRINVOLNUK TYRO SL | Secretario | 29/07/2011 | 01/06/2021 |
VINCULACIONES DE SORIA GAMONAL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIA GAMONAL ANTONIO
Empresa: BRINVOLNUK TYRO SICAV
Consejero
- Soria Cogolludo Cesar
- Soria Gamonal Antonio
Secretario
- Soria Gamonal Antonio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23020 , F 224, S 8, H M 412420, I/A 29 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-28
Empresa: BRINVOLNUK TYRO SICAV
Consejero
- Recuenco Maroto Desiree
- Soria Cogolludo Cesar
- Soria Gamonal Antonio
Presidente
Secretario
- Soria Gamonal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23020 , F 223, S 8, H M 412420, I/A 26 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Empresa: BRINVOLNUK TYRO SICAV
Consejero
- Recuenco Maroto Desiree
- Soria Cogolludo Cesar
- Soria Gamonal Antonio
Presidente
Secretario
- Soria Gamonal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23020 , F 109, S 8, H M 412420, I/A 17 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Empresa: BRINVOLNUK TYRO SICAV
Secretario
- Soria Gamonal Antonio
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23020 , F 105, S 8, H M 412420, I/A 9 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-28
Información de SORIA GAMONAL ANTONIO
Mostramos los datos de SORIA GAMONAL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIA GAMONAL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos