SORIA DE ARCOS MARIA LUZ
Informe ejecutivo de SORIA DE ARCOS MARIA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SORIA DE ARCOS MARIA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANIPULADOS VILUZ SL | Socio Unico | 15/10/2009 |
VINCULACIONES DE SORIA DE ARCOS MARIA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIA DE ARCOS MARIA LUZ
Empresa: MANIPULADOS VILUZ SL
Apoderado
- Soria De Arcos Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16008 , F 100, S 8, H M 270864, I/A 6 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Empresa: MANIPULADOS VILUZ SL
Apoderado
- Soria De Arcos Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16008 , F 99, S 8, H M 270864, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Empresa: MANIPULADOS VILUZ SL
Administrador Unico
- Soria De Arcos Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16008 , F 99, S 8, H M 270864, I/A 3 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Empresa: MANIPULADOS VILUZ SL
Administrador Unico
- Soria De Arcos Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16008 , F 98, S 8, H M 270864, I/A 2 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-28
Empresa: MANIPULADOS VILUZ SL
Administrador Solidario
- Perez Salvador Vicenta
- Soria De Arcos Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16008 , F 98, S 8, H M 270864, I/A 2 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-28
Empresa: MANIPULADOS VILUZ SL
Socio Único
- Soria De Arcos Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16008 , F 98, S 8, H M 270864, I/A 2 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-28
Información de SORIA DE ARCOS MARIA LUZ
Mostramos los datos de SORIA DE ARCOS MARIA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIA DE ARCOS MARIA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos