SORIA CAMPOS ANTONIO
Informe ejecutivo de SORIA CAMPOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SORIA CAMPOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA Y ALQUILER PARA DIGITALIZACION SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2021 | |
CONSULTORIA Y ALQUILER PARA DIGITALIZACION SL | Apoderado Solidario | 22/03/2021 | |
FADI INGENIERIA SL | Administrador Mancomunado | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE SORIA CAMPOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIA CAMPOS ANTONIO
Administrador Mancomunado
- Gomez Garcia Miguel
- Soria Campos Antonio
Apoderado Solidario
- Gomez Garcia Miguel
- Soria Campos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10960, L 8238, F 14, S 8, H V 197316, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-46
Empresa: STARTWO SL
Administrador Solidario
- Soria Campos Antonio
- Soria Campos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 70, S 8, H V 157099, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-46
Empresa: FADI INGENIERIA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Ballester Miguel Jose
- Soria Campos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9876, L 7158, F 182, S 8, H V 162329, I/A 1 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-46
Empresa: STARTWO SL
Administrador Solidario
- Soria Campos Antonio
- Soria Campos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 70, S 8, H V 157099, I/A 1 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-46
Empresa: TOPOGRAFIA VALENCIA SL
Liquidador Mancomunado
- Rodriguez Ortiz Natalia
- Soria Campos Antonio
- Svidran Srubar Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9324, L 6606, F 122, S 8, H V 143683, I/A 2 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-46
Empresa: TOPOGRAFIA VALENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Ortiz Natalia
- Soria Campos Antonio
- Svidran Srubar Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9324, L 6606, F 122, S 8, H V 143683, I/A 2 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-46
Empresa: TOPOGRAFIA VALENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Ortiz Natalia
- Soria Campos Antonio
- Svidran Srubar Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9324, L 6606, F 120, S 8, H V 143683, I/A 1 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-46
Información de SORIA CAMPOS ANTONIO
Mostramos los datos de SORIA CAMPOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIA CAMPOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos