SORENSEN JESPER
Informe ejecutivo de SORENSEN JESPER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SORENSEN JESPER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SITECORE ESPAÑA SL | Apoderado | 24/02/2022 | 12/09/2022 |
LM WIND POWER SPAIN SL | Consejero | 08/06/2021 | 14/10/2021 |
LM WIND POWER SPAIN SL | Presidente | 08/06/2021 | 14/10/2021 |
LM WIND POWER SPAIN SL | Presidente | 22/05/2018 | 08/06/2021 |
LM WIND POWER SPAIN SL | Consejero | 22/05/2018 | 08/06/2021 |
VINCULACIONES DE SORENSEN JESPER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORENSEN JESPER
Empresa: SITECORE ESPAÑA SL
Apoderado
- Coleman Karl
- Gardiner John
- Gardiner John
- Sorensen Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41826 , F 28, S 8, H M 740836, I/A 4 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
Empresa: SITECORE ESPAÑA SL
Apoderado
- Coleman Karl
- Gardiner John
- Gardiner John
- Mcmonagle Ciaran
- Mcmonagle Ciaran
- Sorensen Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41826 , F 27, S 8, H M 740836, I/A 3 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Empresa: LM WIND POWER SPAIN SL
Consejero
- Sorensen Jesper
Presidente
- Sorensen Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 164, S 8, H LE 15138, I/A 90 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-24
Empresa: LM WIND POWER SPAIN SL
Consejero
- Balbuena Gomez Miguel Angel
- Sorensen Jesper
Presidente
- Sorensen Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 163, S 8, H LE 15138, I/A 88 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-24
Empresa: LM WIND POWER SPAIN SL
Consejero
- Sorensen Jesper
Presidente
- Sorensen Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 43, S 8, H LE 15138, I/A 80 A (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-24
Empresa: LM WIND POWER SPAIN SA
Consejero
- Sorensen Jesper
Presidente
- Sorensen Jesper
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 43, S 8, H LE 15138, I/A 80 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-24
Información de SORENSEN JESPER
Mostramos los datos de SORENSEN JESPER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORENSEN JESPER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos