SOREL TUDBALL MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de SOREL TUDBALL MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOREL TUDBALL MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAMD TECHNOLOGIC 1967 SL | Administrador Unico | 02/02/2021 | |
DUCAR NEW INCREASE SL | Administrador Unico | 13/04/2018 |
VINCULACIONES DE SOREL TUDBALL MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOREL TUDBALL MARIA VICTORIA
Empresa: TAMD TECHNOLOGIC 1967 SL
Administrador Unico
- Sorel Tudball Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41362 , F 91, S 8, H M 733099, I/A 1 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: LAVANOR POLLENCA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Duarte Quintero Manuel
- Martinez Coca Dominguez Carlos
- Sorel Tudball Maria Victoria
- Vidal Bennasar Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 169, S 8, H PM 62039, I/A 6 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-07
Empresa: LAVANOR POLLENCA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Duarte Quintero Manuel
- Martinez Coca Dominguez Carlos
- Sorel Tudball Maria Victoria
- Vidal Bennasar Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 168, S 8, H PM 62039, I/A 5 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-07
Empresa: DUCAR NEW INCREASE SL
Administrador Unico
- Sorel Tudball Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37383 , F 91, S 8, H M 666514, I/A 2 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Información de SOREL TUDBALL MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de SOREL TUDBALL MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOREL TUDBALL MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos