SONIN KAREN LYNN
Informe ejecutivo de SONIN KAREN LYNN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 39
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE SONIN KAREN LYNN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RREF II AL BRECK SOCIMI SA | Apoderado | 24/03/2015 | 03/03/2023 |
RREF II AL BRECK SOCIMI SA | Apoderado | 28/06/2016 | 03/03/2023 |
RREF II AL BRECK SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 18/01/2016 | 03/03/2023 |
RREF II AL BRECK SOCIMI SA | Apoderado | 12/04/2016 | 03/03/2023 |
RREF II AL BRECK SOCIMI SA | Apoderado | 03/03/2023 | |
RIALTO CAPITAL MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 18/07/2016 | 16/02/2023 |
RIALTO CAPITAL MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 14/04/2015 | 16/02/2023 |
AL BRECK SUB-SOC MANZANA 14 SL | Apoderado Solidario | 18/01/2016 | 02/04/2021 |
AL BRECK SUB-SOC MANZANA 14 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2015 | 02/04/2021 |
AL BRECK MARTINEZ CAMPOS 19 SL | Apoderado | 10/04/2015 | 02/04/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SONIN KAREN LYNN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SONIN KAREN LYNN
Empresa: RREF II AL BRECK SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Blanco Nieves Rafael
- Jimenez Marin Isabel
- Sonin Karen Lynn
Apoderado
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Bautista Vazquez Carmen
- Bautista Vazquez Carmen
- Blanco Nieves Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Cristobal Ortega Enrique
- Cueto Juan
- Cueto Juan
- Flores Sanchez-dalp Guadalupe
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Llano Francisco
- Llano Francisco
- Martin Rubio Nuria
- Martin Rubio Nuria
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Sacristan Moreno Javier
- Sacristan Moreno Javier
- Sebastian Maestre Ana
- Sebastian Maestre Ana
- Seijas Anthony
- Seijas Anthony
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35317 , F 10, S 8, H M 588311, I/A 28 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Empresa: AL BRECK SUB-SOC REYES 5 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Bautista Vazquez Carmen
- Bautista Vazquez Carmen
- Blanco Nieves Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Cristobal Ortega Enrique
- Cueto Juan
- Cueto Juan
- Flores Sanchez-dalp Guadalupe
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Llano Francisco
- Llano Francisco
- Martin Rubio Nuria
- Martin Rubio Nuria
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Sacristan Moreno Javier
- Sacristan Moreno Javier
- Sebastian Maestre Ana
- Sebastian Maestre Ana
- Seijas Anthony
- Seijas Anthony
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34725 , F 206, S 8, H M 590049, I/A 22 (02/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: AL BRECK SUB-SOC MANZANA 14 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Bautista Vazquez Carmen
- Bautista Vazquez Carmen
- Blanco Nieves Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Cristobal Ortega Enrique
- Cueto Juan
- Cueto Juan
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Llano Francisco
- Llano Francisco
- Martin Rubio Nuria
- Martin Rubio Nuria
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Sacristan Moreno Javier
- Sacristan Moreno Javier
- Sebastian Maestre Ana
- Sebastian Maestre Ana
- Seijas Anthony
- Seijas Anthony
- Sonin Karen Lynn
Apoderado Solidario
- Sonin Karen Lynn
Apoderado
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Bautista Vazquez Carmen
- Blanco Nieves Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Cueto Juan
- Flores Sanchez-dalp Guadalupe
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Llano Francisco
- Martin Rubio Nuria
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Sacristan Moreno Javier
- Sebastian Maestre Ana
- Seijas Anthony
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34794 , F 203, S 8, H M 589489, I/A 21 (02/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: AL BRECK MARTINEZ CAMPOS 19 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Bautista Vazquez Carmen
- Bautista Vazquez Carmen
- Blanco Nieves Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Cristobal Ortega Enrique
- Cueto Juan
- Cueto Juan
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Llano Francisco
- Llano Francisco
- Martin Rubio Nuria
- Martin Rubio Nuria
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Sacristan Moreno Javier
- Sacristan Moreno Javier
- Sebastian Maestre Ana
- Sebastian Maestre Ana
- Seijas Anthony
- Seijas Anthony
Apoderado Solidario
- Sonin Karen Lynn
Apoderado
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Bautista Vazquez Carmen
- Blanco Nieves Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Cueto Juan
- Flores Sanchez-dalp Guadalupe
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Llano Francisco
- Martin Rubio Nuria
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Sacristan Moreno Javier
- Sebastian Maestre Ana
- Seijas Anthony
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34814 , F 105, S 8, H M 590048, I/A 15 (02/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: AL BRECK CARRERA SAN JERONIMO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Bautista Vazquez Carmen
- Bautista Vazquez Carmen
- Blanco Nieves Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Cristobal Ortega Enrique
- Cueto Juan
- Cueto Juan
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Llano Francisco
- Llano Francisco
- Martin Rubio Nuria
- Martin Rubio Nuria
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Sacristan Moreno Javier
- Sacristan Moreno Javier
- Sebastian Maestre Ana
- Sebastian Maestre Ana
- Seijas Anthony
- Seijas Anthony
Apoderado Solidario
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Blanco Nieves Rafael
- Jimenez Marin Isabel
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
Apoderado
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Bautista Vazquez Carmen
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Cueto Juan
- Flores Sanchez-dalp Guadalupe
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Llano Francisco
- Martin Rubio Nuria
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Sacristan Moreno Javier
- Sebastian Maestre Ana
- Seijas Anthony
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34814 , F 90, S 8, H M 590050, I/A 17 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Sonin Karen Lynn
Apoderado
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Bautista Vazquez Carmen
- Bautista Vazquez Carmen
- Blanco Nieves Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Blanco Nieves Rafael
- Cristobal Ortega Enrique
- Cristobal Ortega Enrique
- Cueto Juan
- Cueto Juan
- Flores Sanchez-dalp Guadalupe
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Jimenez Marin Isabel
- Llano Francisco
- Llano Francisco
- Martin Rubio Nuria
- Martin Rubio Nuria
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Pascual Garcia David
- Sacristan Moreno Javier
- Sacristan Moreno Javier
- Sebastian Maestre Ana
- Sebastian Maestre Ana
- Seijas Anthony
- Seijas Anthony
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
- Sonin Karen Lynn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32521 , F 223, S 8, H M 585366, I/A 20 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: CERES REAL ESTATE SOCIMI SA
Apoderado
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Jimenez Marin Isabel
- Sonin Karen Lynn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35661 , F 210, S 8, H M 640884, I/A 8 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Empresa: CERES REAL ESTATE SOCIMI SA
Apoderado
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Jimenez Marin Isabel
- Sonin Karen Lynn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35661 , F 209, S 8, H M 640884, I/A 6 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Empresa: RIALTO PROPERTY MANAGEMENT SPAIN SL
Apoderado
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Jimenez Marin Isabel
- Sonin Karen Lynn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34452 , F 182, S 8, H M 619721, I/A 4 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Empresa: RIALTO CAPITAL MANAGEMENT SPAIN SL
Apoderado
- Arespacochaga Fernandez-mazarambroz Lucia
- Jimenez Marin Isabel
- Sonin Karen Lynn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32835 , F 24, S 8, H M 591033, I/A 8 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
VER MAS ACTOS
Información de SONIN KAREN LYNN
Mostramos los datos de SONIN KAREN LYNN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SONIN KAREN LYNN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos