SOMOZA BARREDO SARA
Informe ejecutivo de SOMOZA BARREDO SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOMOZA BARREDO SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHANGE SOMETHING SL | Administrador Unico | 01/07/2019 | |
INFOIMPUESTOS SL | Administrador Unico | 06/03/2017 | |
AST SYSTEM SERVICIOS INFORMATICOS Y FISCALES SL | Administrador Unico | 08/11/2013 |
VINCULACIONES DE SOMOZA BARREDO SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOMOZA BARREDO SARA
Empresa: CHANGE SOMETHING SL
Administrador Unico
- Somoza Barredo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31550 , F 155, S 8, H M 567814, I/A 2 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Empresa: INFOIMPUESTOS SL
Administrador Unico
- Somoza Barredo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35663 , F 175, S 8, H M 640927, I/A 1 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-28
Liquidador
- Somoza Barredo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26289 , F 114, S 8, H M 473752, I/A 7 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Administrador Unico
- Somoza Barredo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26289 , F 114, S 8, H M 473752, I/A 7 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Empresa: BUYING TEAM SL
Liquidador
- Somoza Barredo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27662 , F 6, S 8, H M 498477, I/A 5 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-28
Administrador Unico
- Somoza Barredo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23708 , F 58, S 8, H M 425465, I/A 3 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Administrador Unico
- Somoza Barredo Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26289 , F 113, S 8, H M 473752, I/A 6 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Información de SOMOZA BARREDO SARA
Mostramos los datos de SOMOZA BARREDO SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOMOZA BARREDO SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos