SOLSONA SANGRA JORDI
Informe ejecutivo de SOLSONA SANGRA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLSONA SANGRA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROTEC SOLSONA SL | Administrador Solidario | 06/05/2024 | |
MAQUINARIA AGRICOLA SOLSONA SL | Consejero | 04/05/2023 | |
MAQUINARIA AGRICOLA SOLSONA SL | Consejero Delegado Solidario | 04/05/2023 | |
MAQUINARIA AGRICOLA SOLSONA SL | Presidente | 04/05/2023 | |
M.A. SOLSONA & T. NAVAL SL | Apoderado Solidario | 01/10/2021 |
VINCULACIONES DE SOLSONA SANGRA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLSONA SANGRA JORDI
Empresa: AGROTEC SOLSONA SL
Administrador Solidario
- Esteve Roca Antonio
- Solsona Sangra Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719 , F 96, S 8, H L 35745, I/A 1 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-25
Empresa: MAQUINARIA AGRICOLA SOLSONA SL
Consejero Delegado Solidario
- Solsona Riera Joan
- Solsona Sangra Jordi
Consejero
- Barnola Sarri Jordi
- Roses Colom Ana Maria
- Solsona Riera Joan
- Solsona Sangra Jordi
Presidente
- Solsona Sangra Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 25, S 8, H L 1733, I/A 10 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-25
Empresa: MAQUINARIA AGRICOLA SOLSONA SL
Administrador Mancomunado
- Concabella Escuer Maria
- Solsona Sangra Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 25, S 8, H L 1733, I/A 10 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-25
Empresa: MAQUINARIA AGRICOLA SOLSONA SL
Administrador Mancomunado
- Concabella Escuer Maria
- Solsona Sangra Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 14, S 8, H L 1733, I/A 8 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-25
Empresa: M.A. SOLSONA & T. NAVAL SL
Apoderado Solidario
- Concabella Escuer Maria
- Solsona Sangra Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 198, F 143, S 8, H HU 4441, I/A 5 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-22
Información de SOLSONA SANGRA JORDI
Mostramos los datos de SOLSONA SANGRA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLSONA SANGRA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos