SOLLEIRO PEREIRA ESTEBAN
Informe ejecutivo de SOLLEIRO PEREIRA ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE SOLLEIRO PEREIRA ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLLEIRO PEREIRA ESTEBAN
Empresa: EGATEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 148, S 8, H OR 971, I/A 89 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-32
Empresa: EGATEL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Solleiro Pereira Esteban
- Taibo Gallego Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 146, S 8, H OR 971, I/A 87 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-32
Empresa: EGATEL SL
Consejero
- COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL
- COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL
- COMSA SA
- Solleiro Pereira Esteban
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 144, S 8, H OR 971, I/A 82 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-32
Empresa: EGATEL SL
Consejero
- COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL
- COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES SL
- COMSA SA
- Solleiro Pereira Esteban
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 144, S 8, H OR 971, I/A 82 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-32
Empresa: EGATEL SL
Apoderado
- Solleiro Pereira Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 142, S 8, H OR 971, I/A 78 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-32
Empresa: EGATEL SL
Apoderado
- Solleiro Pereira Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 142, S 8, H OR 971, I/A 78 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-32
Empresa: EGATEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 26, S 8, H OR 971, I/A 75 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-32
Empresa: EGATEL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cantalejo Holgado Jose Angel
- Gomez Pedrosa Miguel Angel
- Hermida-cachalvite Manzano Luis Alberto
- Martinez Mariño Jose Manuel
- Solleiro Pereira Esteban
- Solleiro Pereira Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 23, S 8, H OR 971, I/A 66 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-32
Empresa: EGATEL SL
Consejero
- COMSA EMTE SL
- EMTE SL
- Instalaciones Y Proyectos Integrales De Telecomuni
- Solleiro Pereira Esteban
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 36, S 8, H OR 971, I/A 59 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-32
Empresa: EGATEL SL
Consejero
- ADASA SISTEMAS SA
- EMTE SISTEMAS SA
- EMTE SL
- Instalaciones Y Proyectos Integrales De Telecomuni
- Solleiro Pereira Esteban
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 36, S 8, H OR 971, I/A 59 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-32
VER MAS ACTOS
Información de SOLLEIRO PEREIRA ESTEBAN
Mostramos los datos de SOLLEIRO PEREIRA ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLLEIRO PEREIRA ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos