SOLIS TELLO FARFAN DE LOS GODOS FERNANDO
Informe ejecutivo de SOLIS TELLO FARFAN DE LOS GODOS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SOLIS TELLO FARFAN DE LOS GODOS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLTIENZA SL | Administrador Unico | 23/11/2015 | |
ROTELMODE SL | Administrador Solidario | 13/09/2011 | |
SOLCAMPO SL | Apoderado Solidario | 03/12/2009 |
VINCULACIONES DE SOLIS TELLO FARFAN DE LOS GODOS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLIS TELLO FARFAN DE LOS GODOS FERNANDO
Empresa: AGRICOLA VILLASECA SL
Administrador Unico
- Solis Tello Farfan De Los Godos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4512 , F 186, S 8, H SE 70200, I/A 9 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-41
Empresa: CASTILLO DE LA FLORESTA SL
Administrador Unico
- Solis Tello Farfan De Los Godos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4512 , F 205, S 8, H SE 70206, I/A 6 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-41
Empresa: PAGO DE TOCINA INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Solis Tello Farfan De Los Godos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4512 , F 184, S 8, H SE 70200, I/A 3 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-41
Empresa: CASTILLO DE LA FLORESTA SL
Administrador Unico
- Solis Tello Farfan De Los Godos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4512 , F 204, S 8, H SE 70206, I/A 3 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-41
Empresa: SOLTIENZA SL
Administrador Unico
- Solis Tello Farfan De Los Godos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 110, S 8, H SE 16213, I/A 15 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-41
Empresa: SOLTIENZA SL
Administrador Solidario
- De Solis Y Martinez Campos Miguel Angel
- Solis Tello Farfan De Los Godos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 110, S 8, H SE 16213, I/A 15 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-41
Empresa: GRUPO SOLESPIN SL
Administrador Solidario
- Espinosa Malpartida Francisco
- Solis Tello Farfan De Los Godos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4287 , F 92, S 8, H SE 65143, I/A 2 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-41
Empresa: ABECERA SL
Administrador Solidario
- De Solis Y Martinez Campos Miguel Angel
- Solis Tello Farfan De Los Godos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 180, S 8, H SE 16219, I/A 21 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Empresa: MEDYBLA Y CANALIZO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Cortes Jose Antonio
- Solis Tello Farfan De Los Godos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 211, S 8, H SE 49254, I/A 4 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-41
Empresa: MEDYBLA Y CANALIZO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Cortes Jose Antonio
- Solis Tello Farfan De Los Godos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 210, S 8, H SE 49254, I/A 3 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-41
VER MAS ACTOS
Información de SOLIS TELLO FARFAN DE LOS GODOS FERNANDO
Mostramos los datos de SOLIS TELLO FARFAN DE LOS GODOS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLIS TELLO FARFAN DE LOS GODOS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos