SOLEY GINESTOS MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de SOLEY GINESTOS MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOLEY GINESTOS MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANSABADELL FINANCIACION EFC SA | Apoderado | 17/04/2018 | |
G M PENSIONES FP | MRO.COMS.CTR | 15/03/2012 | 26/02/2015 |
MULTIFONDO 2000 FP | MRO.COMS.CTR | 02/04/2012 | 26/02/2015 |
G M PENSIONES FP | MRO.COMS.CTR | 02/04/2012 | 26/02/2015 |
VINCULACIONES DE SOLEY GINESTOS MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLEY GINESTOS MARIA ANTONIA
Empresa: BANSABADELL FINANCIACION EFC SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcazar Ortiz Fernando
- Alcazar Ortiz Fernando
- Alcazar Ortiz Fernando
- Alfonso Rabanal Manuel
- Alfonso Rabanal Manuel
- Alfonso Rabanal Manuel
- Domenech Ibañez Ramon
- Domenech Ibañez Ramon
- Domenech Ibañez Ramon
- Domenech Ibañez Ramon
- Jimenez Aroca Jose
- Jimenez Aroca Jose
- Richart Ivars Antonio
- Richart Ivars Antonio
- Richart Ivars Antonio
- Soley Ginestos M Antonia
- Soley Ginestos M Antonia
- Soley Ginestos M Antonia
- Soley Ginestos Maria Antonia
- Soto Martinez Ignacio
- Soto Martinez Ignacio
- Soto Martinez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43441 , F 139, S 8, H B 51954, I/A 419 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Empresa: G M PENSIONES FP
MRO.COMS.CTR
- Fernandez Del Rincon Gomez Silvia
- Gomez De Arriba David
- Lopez Carpio Juan Antonio
- Richart Ivars Antonio
- Soley Ginestos Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39644 , F 32, S 8, H B 351268, I/A 48 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Empresa: MULTIFONDO 2000 FP
MRO.COMS.CTR
- Fernandez Del Rincon Gomez Silvia
- Gomez De Arriba David
- Lopez Carpio Juan Antonio
- Richart Ivars Antonio
- Soley Ginestos Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43265 , F 22, S 8, H B 2563, I/A 33 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Empresa: G M PENSIONES FP
Auditor
MRO.COMS.CTR
- Azurza Fernandez Rafael
- Bonilla Rodriguez Francisco Fernando
- Cabrera Carrero Maria Del Rosario
- Carrillo Pelaez Eduardo
- Cenicacelaya Ostolaza Fernando
- Contell Contell Salvador
- Dexeus Daniel Jose Alberto
- Fonseca Melchor Carmen
- Garcia Cordoba Maria
- Granado Perez Jose Maria
- Lluch Orta Juan
- Lopez Carpio Juan Antonio
- Macias Matas Rafael
- Navarro Parra Mireia
- Seron Aranda Juan Jose
- Soler Leon Jose Antonio
- Soley Ginestos Maria Antonia
- Talavera Paton Jose Luis
- Ulloa Losmozos Santiago
- Vilamajo Capdevila Lluis
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
V-PRE.COMS.C
V-SEC.COMS.C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39644 , F 28, S 8, H B 351268, I/A 43 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Empresa: MULTIFONDO 2000 FP
Auditor
MRO.COMS.CTR
- Azurza Fernandez Rafael
- Bonilla Rodriguez Francisco Fernando
- Cabrera Carrero Maria Del Rosario
- Carrillo Pelaez Eduardo
- Cenicacelaya Ostolaza Fernando
- Contell Contell Salvador
- Dexeus Daniel Jose Alberto
- Fonseca Melchor Carmen
- Garcia Cordoba Maria
- Granado Perez Jose Maria
- Lluch Orta Juan
- Lopez Carpio Juan Antonio
- Macias Matas Rafael
- Navarro Parra Mireia
- Seron Aranda Juan Jose
- Soler Leon Jose Antonio
- Soley Ginestos Maria Antonia
- Talavera Paton Jose Luis
- Ulloa Losmozos Santiago
- Vilamajo Capdevila Lluis
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
V-PRE.COMS.C
V-SEC.COMS.C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39994 , F 68, S 8, H B 2563, I/A 28 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Empresa: G M PENSIONES FP
MRO.COMS.CTR
- Arpal Baile Rafael
- Bonilla Rodriguez Francisco Fernando
- Cabrera Carrero Maria Del Rosario
- Carreño Serraima Jordi
- Carrillo Pelaez Eduardo
- Catalan Cazorla Buenaventura
- Contell Contell Salvador
- Fonseca Melchor Carmen
- Garcia Cordoba Maria
- Granado Perez Jose Maria
- Guillamon Escriche Francesc Xavier
- Hernandez Molina Maria Luisa
- Lluch Orta Juan
- Lopez Carpio Juan Antonio
- Martin Diaz Oscar J
- Pazo Santamaria Jose Ramon
- Seron Aranda Juan Jose
- Soler Leon Jose Antonio
- Soley Ginestos Maria Antonia
- Suarez Castañon Jose Antonio
- Talavera Paton Jose Luis
- Ulloa Losmozos Santiago
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
V-PRE.COMS.C
V-SEC.COMS.C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39644 , F 24, S 8, H B 351268, I/A 39 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Información de SOLEY GINESTOS MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de SOLEY GINESTOS MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLEY GINESTOS MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos