SOLER TORRADAS JORDI
Informe ejecutivo de SOLER TORRADAS JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOLER TORRADAS JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ON SERVICE 2009 SL | Administrador Solidario | 04/11/2010 | |
GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS NOCTURNOS SL | Administrador Solidario | 15/06/2009 | 19/01/2010 |
ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL | Administrador Solidario | 17/06/2009 | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE SOLER TORRADAS JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER TORRADAS JORDI
Empresa: ON SERVICE 2009 SL
Administrador Solidario
- Soler Torradas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 149, S 8, H B 146705, I/A 7 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-08
Administrador Solidario
- Soler Torradas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 77, S 8, H B 377900, I/A 4 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Administrador Solidario
- Soler Torradas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 115, S 8, H B 339333, I/A 4 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Administrador Solidario
- Soler Torradas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 115, S 8, H B 339333, I/A 3 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-08
Administrador Solidario
- Soler Torradas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 77, S 8, H B 377900, I/A 3 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Información de SOLER TORRADAS JORDI
Mostramos los datos de SOLER TORRADAS JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER TORRADAS JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos