SOLER SOLER JOSE
Informe ejecutivo de SOLER SOLER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLER SOLER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURO VERTICALES REFORMAS & MATERIALES SL | Administrador Unico | 08/08/2024 | |
EURO VERTICALES REFORMAS & MATERIALES SL | Socio Unico | 08/08/2024 | |
PIMONTO SL | Administrador Unico | 23/11/2009 |
VINCULACIONES DE SOLER SOLER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER SOLER JOSE
Administrador Unico
- Soler Soler Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829903, I/A 1 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Socio Único
- Soler Soler Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829903, I/A 1 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: CONSTRUCNOVALS ALBAIDA ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Soler Soler Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 3114, F 178, S 8, H V 54688, I/A 5 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-46
Empresa: SB2 SA
Administrador Solidario
- Soler Soler Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33021 , F 42, S 8, H B 60828, I/A 9 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Empresa: SB2 SA
Administrador Solidario
- Belmonte Benitez Maria Del Carmen
- Soler Soler Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33021 , F 41, S 8, H B 60828, I/A 7 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-08
Empresa: PIMONTO SL
Administrador Unico
- Soler Soler Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2354 , F 189, S 8, H A 60126, I/A 3 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-03
Información de SOLER SOLER JOSE
Mostramos los datos de SOLER SOLER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER SOLER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos