SOLER SELGA ADRIAN
Informe ejecutivo de SOLER SELGA ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOLER SELGA ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RETAIL FRANCHISING CHANNEL SL | Administrador Solidario | 31/12/2014 | 27/07/2021 |
FDS CONSULTING DE FRANQUICIAS Y RETAIL SL | Administrador Solidario | 28/02/2013 | 18/01/2021 |
SOCIOS EXPERTOS EN FRANQUICIAS SL | Administrador Solidario | 08/08/2017 | 04/03/2020 |
FDS CONSULTING DE FRANQUICIAS Y RETAIL SL | Administrador Solidario | 30/03/2009 |
VINCULACIONES DE SOLER SELGA ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER SELGA ADRIAN
Empresa: RETAIL FRANCHISING CHANNEL SL
Administrador Solidario
- Soler Selga Adrian
- Soler Selga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38582 , F 211, S 8, H B 327574, I/A 7 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-08
Empresa: SOCIOS EXPERTOS EN FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Casas Fabregas Pere
- Soler Selga Adrian
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46057 , F 86, S 8, H B 508132, I/A 2 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-08
Empresa: SOCIOS EXPERTOS EN FRANQUICIAS SL
Administrador Solidario
- Casas Fabregas Pere
- Soler Selga Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46057 , F 85, S 8, H B 508132, I/A 1 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-08
Empresa: RETAIL FRANCHISING CHANNEL SL
Administrador Solidario
- Soler Selga Adrian
- Soler Selga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38582 , F 209, S 8, H B 327574, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-08
Administrador Solidario
- Soler Selga Adrian
- Soler Selga Miguel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41104 , F 168, S 8, H B 379118, I/A 9 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Administrador Solidario
- Soler Selga Adrian
- Soler Selga Miguel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41104 , F 165, S 8, H B 379118, I/A 7 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Información de SOLER SELGA ADRIAN
Mostramos los datos de SOLER SELGA ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER SELGA ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos