SOLER RUFINO JUAN BAUTISTA
Informe ejecutivo de SOLER RUFINO JUAN BAUTISTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOLER RUFINO JUAN BAUTISTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONTESOL 1946 SL | Administrador Unico | 12/05/2021 | |
GRABADOS DE LEVANTE SL | Apoderado | 27/01/2017 | |
ONTICON GRUP 6000 SL | Liquidador Unico | 13/10/2016 | 13/10/2016 |
ONTICON GRUP 6000 SL | Administrador Mancomunado | 03/05/2010 | 13/10/2016 |
VINCULACIONES DE SOLER RUFINO JUAN BAUTISTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER RUFINO JUAN BAUTISTA
Empresa: ONTESOL 1946 SL
Administrador Unico
- Soler Rufino Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7555, L 4856, F 2, S 8, H V 91445, I/A 2 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-46
Empresa: GRABADOS DE LEVANTE SL
Apoderado
- Soler Rufino Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896, L 1208, F 191, S 8, H V 16423, I/A 13 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-46
Empresa: ONTICON GRUP 6000 SL
Liquidador Unico
- Soler Rufino Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 204, S 8, H V 138513, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
Empresa: ONTICON GRUP 6000 SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fenollar Virgilio
- Pascual Rodriguez Alfredo
- Soler Rufino Juan Bautista
Liquidador Unico
- Soler Rufino Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 204, S 8, H V 138513, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
Empresa: ONTICON GRUP 6000 SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fenollar Virgilio
- Pascual Rodriguez Alfredo
- Soler Rufino Juan Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 202, S 8, H V 138513, I/A 1 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-46
Información de SOLER RUFINO JUAN BAUTISTA
Mostramos los datos de SOLER RUFINO JUAN BAUTISTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER RUFINO JUAN BAUTISTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos