SOLER REQUENA LUIS
Informe ejecutivo de SOLER REQUENA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLER REQUENA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROFRIO BENACANTIL SL | Socio Unico | 12/06/2020 | |
ELECTROFRIO BENACANTIL SL | Administrador Unico | 12/06/2020 |
VINCULACIONES DE SOLER REQUENA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER REQUENA LUIS
Empresa: ELECTROFRIO BENACANTIL SL
Administrador Unico
- Soler Requena Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 103, S 8, H A 136943, I/A 3 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-03
Empresa: ELECTROFRIO BENACANTIL SL
Nuevo Socio Único
- Soler Requena Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 103, S 8, H A 136943, I/A 3 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-03
Empresa: ELECTROFRIO BENACANTIL SL
Administrador Unico
- Soler Requena Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 103, S 8, H A 136943, I/A 2 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-03
Empresa: ELECTROFRIO ALICANTE SL
Administrador Unico
- Soler Requena Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3825 , F 191, S 8, H A 143033, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-03
Empresa: ELECTROFRIO ALICANTE SL
Administrador Unico
- Soler Requena Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3825 , F 190, S 8, H A 143033, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-03
Empresa: ELECTROFRIO BENACANTIL SL
Administrador Unico
- Soler Requena Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 102, S 8, H A 136943, I/A 1 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-03
Empresa: ELECTROFRIO BENACANTIL SL
Socio Único
- Soler Requena Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 102, S 8, H A 136943, I/A 1 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-03
Información de SOLER REQUENA LUIS
Mostramos los datos de SOLER REQUENA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER REQUENA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos