SOLER PUEBLA JESUS
Informe ejecutivo de SOLER PUEBLA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SOLER PUEBLA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIMENTOS GLOBAL CARIBE SL | REPR.143 RRM | 03/07/2019 | |
JSA PRIVACY AND BLOCKCHAIN SL | Administrador Unico | 21/01/2019 | |
PROFESIONAL LATEX SL | Administrador Unico | 20/02/2013 | |
LEGALDATOS ESTUDIO SL | Administrador Unico | 23/02/2012 | |
PROMOCIONES URRIZOLA SL | Administrador Concursal | 17/07/2009 | |
TRANSGARIAL SL | Administrador Concursal | 15/07/2009 |
VINCULACIONES DE SOLER PUEBLA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER PUEBLA JESUS
Empresa: ALIMENTOS GLOBAL CARIBE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Soler Puebla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46966 , F 165, S 8, H B 536667, I/A 1 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Empresa: ANITECH CORPORATE GROUP SL
Administrador Unico
- Soler Puebla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46395 , F 168, S 8, H B 518661, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
Empresa: PRIVACIDAD DIGITAL ABOGADOS SCP
Administrador Solidario
- Rojas Garcia Yolanda
- Soler Puebla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 47, S 8, H B 437434, I/A 3 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Empresa: PRIVACIDAD DIGITAL ABOGADOS SCP
Administrador Solidario
- Soler Puebla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 47, S 8, H B 437434, I/A 2 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-08
Empresa: PROFESIONAL LATEX SL
Administrador Unico
- Soler Puebla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43618 , F 30, S 8, H B 433743, I/A 1 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
Empresa: LEGALDATOS ESTUDIO SL
Administrador Unico
- Soler Puebla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43037 , F 215, S 8, H B 418846, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-08
Empresa: CERVIT INVEST SL
Administrador Solidario
- Soler Puebla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38182 , F 207, S 8, H B 321912, I/A 4 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08
Empresa: SIBALTRON EXPERIENCES SL
Administrador Solidario
- Mues Lerones Israel
- Soler Puebla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40125 , F 95, S 8, H B 361235, I/A 3 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-08
Empresa: PROMOCIONES URRIZOLA SL
Administrador Concursal
- Soler Puebla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33198 , F 77, S 8, H B 225683, I/A 7 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-08
Empresa: TRANSGARIAL SL
Administrador Concursal
- Soler Puebla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36872 , F 199, S 8, H B 289856, I/A A (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Información de SOLER PUEBLA JESUS
Mostramos los datos de SOLER PUEBLA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER PUEBLA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos