SOLER PEREZ JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de SOLER PEREZ JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLER PEREZ JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STRATEGYSALES SOLUTIONS SL | Socio Unico | 24/10/2023 | |
STRATEGYSALES SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 24/10/2023 | |
MAS LEADS TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 09/03/2023 |
VINCULACIONES DE SOLER PEREZ JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER PEREZ JOSE IGNACIO
Empresa: STRATEGYSALES SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Soler Perez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11457, L 8735, F 176, S 8, H V 213854, I/A 1 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-46
Empresa: STRATEGYSALES SOLUTIONS SL
Socio Único
- Soler Perez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11457, L 8735, F 176, S 8, H V 213854, I/A 1 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-46
Empresa: MAS LEADS TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Jove Bernabe Jordi
- Soler Perez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11333, L 8611, F 164, S 8, H V 209696, I/A 1 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-46
Empresa: ESPADESA RETAIL SL
Apoderado Solidario
- Soler Perez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 32, S 8, H Z 5446, I/A 95 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-50
Empresa: ESPADESA RETAIL SL
Apoderado Solidario
- Busquets Febrer Joan
- Gascon Sanchez Raquel
- Pereda Rodriguez Javier
- Soler Perez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 29, S 8, H Z 5446, I/A 85 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-50
Empresa: PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA
Apoderado
- Soler Perez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29032 , F 112, S 8, H M 3564, I/A 455 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Empresa: PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA
Apoderado
- Soler Perez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25788 , F 200, S 8, H M 3564, I/A 407 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Información de SOLER PEREZ JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de SOLER PEREZ JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER PEREZ JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos