SOLER PALAZON MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SOLER PALAZON MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLER PALAZON MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIPRODUCTOS ONLINE SL | Administrador Unico | 21/08/2020 | |
MANIPULACIONES MAS ONLINE SL | Administrador Unico | 07/02/2018 | |
ARMONY FOOTWEAR SL | Administrador Unico | 22/04/2014 | |
PASOS SANOS SL | Administrador Unico | 03/04/2014 | |
ZAPATERIAS ONLINE SL | Administrador Unico | 10/12/2013 | |
OCHO EN PUNTO IMPORT SL | Administrador Unico | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE SOLER PALAZON MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER PALAZON MIGUEL ANGEL
Empresa: MULTIPRODUCTOS ONLINE SL
Administrador Unico
- Soler Palazon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4313 , F 105, S 8, H A 170901, I/A 1 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-168-03
Empresa: MANIPULACIONES MAS ONLINE SL
Administrador Unico
- Soler Palazon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4099 , F 108, S 8, H A 158681, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-03
Empresa: ARMONY FOOTWEAR SL
Administrador Unico
- Soler Palazon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649 , F 6, S 8, H A 132503, I/A 2 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-03
Empresa: PASOS SANOS SL
Administrador Unico
- Soler Palazon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3764 , F 131, S 8, H A 139424, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-03
Empresa: ZAPATERIAS ONLINE SL
Administrador Unico
- Soler Palazon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3734 , F 85, S 8, H A 137626, I/A 1 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-03
Empresa: OCHO EN PUNTO IMPORT SL
Administrador Unico
- Soler Palazon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3496 , F 10, S 8, H A 123726, I/A 3 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-03
Empresa: ZAPASTOCK SL
Administrador Unico
- Soler Palazon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 212, S 8, H A 65813, I/A A (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-03
Información de SOLER PALAZON MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SOLER PALAZON MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER PALAZON MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos