SOLER MEDEM SERGIO
Informe ejecutivo de SOLER MEDEM SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLER MEDEM SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROSOLUR SL | Administrador Solidario | 22/04/2019 | |
CIUDADELA DEL CANDADO SL | Administrador Solidario | 23/01/2014 |
VINCULACIONES DE SOLER MEDEM SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER MEDEM SERGIO
Empresa: PROSOLUR SL
Administrador Solidario
- Soler Medem Sergio
- Urdaniz Castilla Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615, L 2526, F 147, S 8, H MA 8004, I/A 4 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-29
Empresa: PROSOLUR SL
Administrador Solidario
- Soler Medem Sergio
- Urdaniz Castilla Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284, L 197, F 208, S 8, H MA 8004, I/A 2 A (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-29
Empresa: CIUDADELA DEL CANDADO SL
Administrador Solidario
- Soler Medem Sergio
- Urdaniz Castilla Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5231, L 4138, F 119, S 8, H MA121532, I/A 1 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-29
Empresa: RECREO DE SAN LUIS SL
Administrador Solidario
- Sel Arias Juan Carlos
- Soler Medem Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744, L 3652, F 130, S 8, H MA104724, I/A 2 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-29
Información de SOLER MEDEM SERGIO
Mostramos los datos de SOLER MEDEM SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER MEDEM SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos