SOLER MARTINEZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de SOLER MARTINEZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLER MARTINEZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE SOLER ASESORES ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 04/03/2024 | |
NIUEDUCA SL | Administrador Unico | 23/11/2023 | |
NIUEDUCA SL | Apoderado Solidario | 03/03/2016 |
VINCULACIONES DE SOLER MARTINEZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER MARTINEZ MARIA DEL MAR
Empresa: GABINETE SOLER ASESORES ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Soler Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31310 , F 55, S 8, H B 185287, I/A 9 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-08
Empresa: NIUEDUCA SL
Administrador Unico
- Soler Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42593 , F 23, S 8, H B 411072, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: NIUEDUCA SL
Apoderado Solidario
- Soler Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42593 , F 22, S 8, H B 411072, I/A 4 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-08
Empresa: NIUEDUCA SL
Administrador Unico
- Soler Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42593 , F 22, S 8, H B 411072, I/A 3 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-08
Empresa: SANOEN PUBLISHING SL
Administrador Unico
- Soler Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42593 , F 21, S 8, H B 411072, I/A 2 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-08
Información de SOLER MARTINEZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de SOLER MARTINEZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER MARTINEZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos