SOLER MALLORQUIN ANTONIO
Informe ejecutivo de SOLER MALLORQUIN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLER MALLORQUIN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2017 |
VINCULACIONES DE SOLER MALLORQUIN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER MALLORQUIN ANTONIO
Empresa: CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Diaz Ramirez Maria Flora
- Modrego Navarro Jorge
- Soler Mallorquin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36974 , F 41, S 8, H M 6318, I/A 1421 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-28
Empresa: CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26480 , F 197, S 8, H M 6318, I/A 1292 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
Empresa: SUPERMERCADOS CHAMPION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Soler Mallorquin Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34169 , F 41, S 8, H M 68777, I/A 561 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: SUPERMERCADOS CHAMPION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Farpon Jonas
- Huerta Gonzalez Jose Luis
- Soler Mallorquin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34169 , F 39, S 8, H M 68777, I/A 555 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Empresa: CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
Apoderado Solidario
- Pello Gonzalez Francisco Jose
- Soler Mallorquin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26480 , F 141, S 8, H M 6318, I/A 1177 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-28
Información de SOLER MALLORQUIN ANTONIO
Mostramos los datos de SOLER MALLORQUIN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER MALLORQUIN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos