SOLER LOMBARTE EVA
Informe ejecutivo de SOLER LOMBARTE EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLER LOMBARTE EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOP CLASS CAPITAL EAF SL | Secretario No Consejero | 17/08/2022 | |
ESES BKT 2016 SL | Apoderado Solidario | 10/05/2016 |
VINCULACIONES DE SOLER LOMBARTE EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER LOMBARTE EVA
Empresa: TOP CLASS CAPITAL SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Soler Lombarte Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45854 , F 18, S 8, H B 501013, I/A 5 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-08
Empresa: OSSO DE SIO FORT SICAV
Consejero
- Soler Lombarte Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42993 , F 78, S 8, H B 330785, I/A 31 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Empresa: OSSO DE SIO FORT SICAV
Consejero
- Soler Lombarte Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42993 , F 77, S 8, H B 330785, I/A 29 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Empresa: ESES INVERSIONES 2012 SL
Administrador Solidario
- Soler Lombarte Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43221 , F 124, S 8, H B 427732, I/A 5 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08
Empresa: ESES BKT 2016 SL
Apoderado Solidario
- Patricia Daniel O'davoren
- Soler Lombarte Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45346 , F 81, S 8, H B 484904, I/A 2 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-08
Empresa: OSSO DE SIO FORT SICAV
Consejero
- Soler Lombarte Eva
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42993 , F 77, S 8, H B 330785, I/A 27 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-08
Empresa: ESES INVERSIONES 2012 SL
Administrador Solidario
- Soler Lombarte Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43221 , F 124, S 8, H B 427732, I/A 4 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Empresa: ESES INVERSIONES 2012 SL
Administrador Solidario
- Soler Lombarte Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43221 , F 124, S 8, H B 427732, I/A 3 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Empresa: ESES INVERSIONES 2012 SL
Administrador Solidario
- Salles Archs Eduardo
- Soler Lombarte Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43221 , F 120, S 8, H B 427732, I/A 1 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-08
Información de SOLER LOMBARTE EVA
Mostramos los datos de SOLER LOMBARTE EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER LOMBARTE EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos