SOLER LANDETE MARIA JESUS
Informe ejecutivo de SOLER LANDETE MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLER LANDETE MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIRUTAS CELCA SL | Administrador Unico | 04/07/2024 | |
LA PEDRIZA PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 01/03/2022 | |
BIOMASAS MEDITERRANEAS SL | Administrador Unico | 04/07/2018 | |
INSOLAN 2014 SL | Administrador Unico | 24/05/2016 |
VINCULACIONES DE SOLER LANDETE MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER LANDETE MARIA JESUS
Empresa: VIRUTAS CELCA SL
Administrador Unico
- Soler Landete Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CU 12879, I/A 2 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-16
Empresa: VIRUTAS CELCA SL
Administrador Solidario
- Castellanos Lopez Fernando
- Soler Landete Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CU 12879, I/A 2 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-16
Empresa: VIRUTAS CELCA SL
Administrador Solidario
- Castellanos Lopez Fernando
- Soler Landete Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 172, S 8, H CU 12879, I/A 1 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-16
Empresa: LA PEDRIZA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Soler Landete Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11135, L 8413, F 50, S 8, H V 203192, I/A 1 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-46
Empresa: BIOMASAS MEDITERRANEAS SL
Administrador Unico
- Soler Landete Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 995, L 759, F 194, S 8, H AB 26907, I/A 1 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-02
Empresa: INSOLAN 2014 SL
Administrador Unico
- Soler Landete Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9813, L 7095, F 33, S 8, H V 160167, I/A 4 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-46
Empresa: INSOLAN 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Landete Piera Maria Jesus
- Soler Landete Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9813, L 7095, F 33, S 8, H V 160167, I/A 4 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-46
Empresa: INSOLAN 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Landete Piera Maria Jesus
- Soler Landete Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9813, L 7095, F 30, S 8, H V 160167, I/A 1 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-46
Información de SOLER LANDETE MARIA JESUS
Mostramos los datos de SOLER LANDETE MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER LANDETE MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos