SOLER LAHOSA RAMON
Informe ejecutivo de SOLER LAHOSA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLER LAHOSA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLERMON SA | Administrador Unico | 12/04/2022 | |
SOLSISTEM 2004 SL | Administrador Solidario | 21/02/2020 |
VINCULACIONES DE SOLER LAHOSA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER LAHOSA RAMON
Empresa: SOLERMON SA
Administrador Unico
- Soler Lahosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 78, S 8, H B 11443, I/A 17 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-08
Empresa: SOLERMON SA
Administrador Unico
- Soler Lahosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 78, S 8, H B 11443, I/A 17 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-08
Empresa: SOLSISTEM 2004 SL
Administrador Solidario
- Font Morera Wenceslao
- Soler Lahosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 111, S 8, H B 289773, I/A 6 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Empresa: SOLSISTEM 2004 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Corominas Estragues David
- Macia Casanovas Jordi
- Soler Lahosa Ramon
- Taña Fargas Jordi
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 111, S 8, H B 289773, I/A 6 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Empresa: SOLERMON SA
Administrador Unico
- Soler Lahosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 78, S 8, H B 11443, I/A 16 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Empresa: SOLERMON SA
Administrador Unico
- Soler Lahosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 78, S 8, H B 11443, I/A 16 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Empresa: SOLERMON SA
Administrador Unico
- Soler Lahosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 77, S 8, H B 11443, I/A 14 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
Empresa: SOLERMON SA
Administrador Unico
- Soler Lahosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 77, S 8, H B 11443, I/A 14 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
Información de SOLER LAHOSA RAMON
Mostramos los datos de SOLER LAHOSA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER LAHOSA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos