SOLER FUENTES FRANCISCO
Informe ejecutivo de SOLER FUENTES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SOLER FUENTES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABITARIA CONSULTORIA Y GESTION SA | Apoderado | 13/07/2010 | 28/11/2011 |
TASACIONES MADRID SA | Apoderado | 15/07/2010 | 10/11/2011 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | Apoderado | 15/10/2009 | 05/07/2010 |
FINANMADRID SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO | Apoderado | 27/04/2009 | |
MADRID LEASING CORPORACION SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO | Apoderado | 20/04/2009 |
VINCULACIONES DE SOLER FUENTES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER FUENTES FRANCISCO
Empresa: ABITARIA CONSULTORIA Y GESTION SA
Apoderado
- Soler Fuentes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27855 , F 204, S 8, H M 281061, I/A 25 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Empresa: TASACIONES MADRID SA
Apoderado
- Soler Fuentes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22585 , F 39, S 8, H M 87448, I/A 99 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
Empresa: TASACIONES MADRID SA
Apoderado
- Soler Fuentes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22585 , F 35, S 8, H M 87448, I/A 93 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
Empresa: ABITARIA CONSULTORIA Y GESTION SA
Apoderado
- Diaz- Romeral Bringas Pablo
- Soler Fuentes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25649 , F 214, S 8, H M 281061, I/A 21 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Aguado Gibaja Carlos
- Alonso Sanchez Jose Maria
- Alvarez Moreno Jaime Julio
- Alvarez San Miguel Hector
- Bernal Mendez Joaquin
- Bravo Martin Gema
- Briones Sanchez Teresa Aurora
- Calanda Alfonso Juan
- Diaz Aguero Jose Maria
- Diaz Rodriguez Palmero Javier Adolfo
- Estupiñan Olmo Natanael
- Garcia Ruiz Eusimio
- Gimenez Cernuda Pablo
- Gonzalez Paramo Martinez Murillo Francisco
- Guerrero Hormigo Manuel
- Gutierrez Ponce Sergio
- Hernad Perez Sergio
- Lacleta Almolda Luis
- Lopez Perez Maria Paz
- Maldonado Garcia Jose Luis
- Martin Escobar Carlos
- Martinez De Vera Jose Alfredo
- Martinez Varona Del Cacho Francisco Javier
- Peñas Guzman Maria Dolores
- Pereda Renedo Daniel Miguel
- Perez Matias Juan Carlos
- Piñeiro Lema Santiago
- Pozas Granizo Ramon
- Ramirez Vilchez Isidro
- Saenz Ferreira Cristina
- Salas Barbadillo Tomas Francisco
- Sanchez Pedraz Fernando
- Sedano Dominguez Jaime
- Simon Almeda Cesar
- Soler Fuentes Francisco
- Tijeras Ubeda Domingo
- Torre Lombas Jose Leon
- Torres Sanchez Eustoquio Javier
- Vargas Pereira Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26644 , F 115, S 8, H M 52454, I/A 1078 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-28
Apoderado
- Abreu Rivera Lydia
- Adell Tobia Marta
- Alcaraz Gonzalez Amparo
- Alonso Barajas Sanchez Maria Esther
- Alonso Rodriguez Ana Patricia
- Altamirano Garcia Juan Manuel
- Altuna Ugalde Eva Maria
- Andres Carricondo Carmelo
- Arias Verges Marta Maria
- Ariza Blanco Santiago
- Balseiro Perez De Villar Ricardo
- Barrios Naval Olga
- Basurco De Lara Beatriz
- Bernabe Capilla Maria Teresa
- Bourne Ercoreca Jaime Tomas
- Bravo Blazquez Alberto
- Brull Lopez Maria
- Burbano De Viteri Maria Magdalena
- Cano Rubio Maria Milagros
- Casero Torre Patricia
- Cerecedo Martin Abraham
- Cerrejon Fabian Oscar
- Cerviño Del Rio Antonio
- Contreras Martinez Clara
- Coronilla De Luis Manuel
- Costa Marzo Juan Felipe
- Crespillo Torreño Silvia
- De La Cruz Hernandez Montserrat
- De Las Heras Rubio Pablo
- Delgado Blanco Francisco Jose
- Diaz Monge Isabel
- Diez Gomez Maria Soledad
- Donoso Perez Jose Antonio
- Echevarria Martin Raul
- Encinar Ramirez Patricia
- Escuin Vallverdu Maria Teresa
- Espinosa Guerrero Juan Mateo
- Espinosa Salazar Angel Luis
- Esteban Bojo Vicente
- Fernandez De La Vega Pablo
- Fernandez Leiva Irene
- Fernandez Martin-fontecha Francisco
- Ferrer Blasco Roberto
- Gallego Garcia Juan Carlos
- Garay Martinez Nuria
- Garcia Almiñana Inmaculada
- Garcia Cortijo David
- Garcia Gonzalez Olga Maria
- Garcia Lois Judith
- Garcia Manzano Didac
- Garcia- Mondelo Perez Jose Antonio
- Garcia Navarro Santiago
- Garcia Negueroles Arturo
- Garcia Portas Isabel
- Geijo Garcia Cristina
- Gil Martin Rosario
- Gomez Alonso Javier
- Gonzalez Alonso Jose Ramon
- Gonzalez Gonzalo Marta
- Gonzalez Hernandez Manuel
- Gonzalez Jimenez Silvia
- Gonzalez Piñal Patricia Pilar
- Guerras Del Rio Juan Manuel
- Guiral Collados Vanesa Gloria
- Gutierrez Moreno Maria Teresa
- Hernandez Montero Juan Carlos
- Hidalgo Garcia Luis
- Horcajada Delgado Susana Elena
- Jimenez Lucas Jesus Angel
- Jorge Garcia Concepcion
- Lopez De Franca Oviedo Francisco Miguel
- Lopez Gonzalez Maria Elena
- Lopez Perez-garzon Belen
- Macias Contador Oscar
- Madrid Martin De Vidales Isabel
- Marquez Diaz Enrique
- Martin Camarero Juan Manuel
- Martin Gonzalez Luis
- Martin Gonzalez Yolanda
- Martin Martin Raquel
- Martin Salinero Beatriz
- Martinez Barrios Monica
- Martinez Becerril Israel
- Martinez Cortinas Jose
- Martinez Hernandez Maria Cristina
- Martinez Rodriguez Jose Luis
- Martorell Jaume Catalina
- Martorell Rosell Albert
- Melero Martin Maria Angela
- Menendez Fernandez Eduardo
- Mila Busqueta Montserrat
- Molero Anaya Manuel
- Montero Rey Maria Elvira
- Moya Hernandez Cristina
- Naval Fanego Maria Jesus
- Nieto Diaz Sheila
- Nieto Gonzalez Rebeca
- Ochando Garcia Francisco
- Ortega Jimenez Alberto
- Pacheco Andres Rosa Maria
- Palanco Brunel Gonzalo
- Paredes Fernandez Jose Luis
- Pascual Diez Maria Fatima Pilar
- Perez Arias Felix Angel
- Perez Fernandez Ana Maria
- Perez Gonzalez Jaime Angel
- Perez Lopez Maximo
- Perez Muñoz Repiso Ana
- Perez Olmeda Maria Fernanda
- Pineda Espinosa Francisco Javier
- Puchol Chicon Antonio
- Quintana Garcia Jose Luis
- Quiroga Mir Narciso
- Ramirez De Arellano Olmos Jose Ignacio
- Ramirez Leon Gonzalo
- Ramos Diaz Beatriz
- Ramos Lamperez Angel Luis
- Rivas Lis Patricia
- Rodrigo Solera Miguel Angel
- Rodriguez Cuevas Marino
- Rodriguez Hidalgo Vidal
- Rodriguez Martiñan Lopez Jose Pablo
- Rodriguez Pedraza Angel
- Roldan Soriano Martin
- Romera De Frutos Elena
- Rufian Rufian Araceli
- Sañas Contreras Laia
- Sanchez Gonzalez Jose Ignacio
- Sanz Rodriguez Cristina
- Sarria Gascon Javier
- Serrano Verde Elena
- Soler Fuentes Francisco
- Sospedra Real Victor Oliver
- Tena Rojas Sergio
- Tenas Ponte Nuria
- Torrent Bargallo Juan Luis
- Torres Alborch Vicente Jose
- Torres Mora Maria Del Carmen
- Truchado Garcia Sergio
- Trujillo Blanco Monica Esther
- Villarrubia Carrasco Teresa
- Viton Gonzalez Valentin
- Zurdo Lorenzo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26644 , F 56, S 8, H M 52454, I/A 1048 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25887 , F 133, S 8, H M 1843, I/A 231 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24863 , F 197, S 8, H M 1841, I/A 217 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
Información de SOLER FUENTES FRANCISCO
Mostramos los datos de SOLER FUENTES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER FUENTES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos