SOLER FERRER VICENTE MIGUEL
Informe ejecutivo de SOLER FERRER VICENTE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLER FERRER VICENTE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TASKTEL MEDITERRANEO SL | Administrador Suplente | 09/11/2011 | 15/06/2017 |
DISYCOM JAVI LLORENS SL | Administrador Suplente | 11/05/2009 | 29/11/2013 |
VINCULACIONES DE SOLER FERRER VICENTE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER FERRER VICENTE MIGUEL
Empresa: TASKTEL MEDITERRANEO SL
Administrador Suplente
- Soler Ferrer Vicente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9088, L 6372, F 103, S 8, H V 135692, I/A 5 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-46
Empresa: DISYCOM JAVI LLORENS SL
Administrador Suplente
- Soler Ferrer Vicente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8338, L 5629, F 197, S 8, H V 109940, I/A 3 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-46
Empresa: TASKTEL MEDITERRANEO SL
Administrador Suplente
- Soler Ferrer Vicente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9088, L 6372, F 102, S 8, H V 135692, I/A 2 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-46
Empresa: DISYCOM JAVI LLORENS SL
Administrador Suplente
- Soler Ferrer Vicente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8338, L 5629, F 196, S 8, H V 109940, I/A 2 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-46
Información de SOLER FERRER VICENTE MIGUEL
Mostramos los datos de SOLER FERRER VICENTE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER FERRER VICENTE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos