SOLER FABREGAS SALVADOR
Informe ejecutivo de SOLER FABREGAS SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 37
Empresas inactivas: 28
CARGOS DE SOLER FABREGAS SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOGOL CONSULTING SL | Administrador Unico | 15/12/2011 |
VINCULACIONES DE SOLER FABREGAS SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER FABREGAS SALVADOR
Empresa: CENTRE SOCIOSANITARI STAUROS SL
Administrador Unico
- Soler Fabregas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 78, S 8, H B 394607, I/A 6 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: SANATORIO ESQUERDO SA
Administrador Unico
- Soler Fabregas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33841 , F 185, S 8, H M 70449, I/A 40 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Empresa: SSR HESTIA SL
Administrador Unico
- Soler Fabregas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39539 , F 36, S 8, H B 322548, I/A 16 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-08
Empresa: CENTRE SOCIOSANITARI STAUROS SL
Administrador Unico
- Soler Fabregas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 77, S 8, H B 394607, I/A 3 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-08
Empresa: SSR HESTIA SL
Administrador Unico
- Soler Fabregas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38198 , F 123, S 8, H B 322548, I/A 11 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-08
Empresa: CLINICA SEAR SA
Administrador Unico
- Soler Fabregas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23454 , F 77, S 8, H M 49509, I/A 87 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: CLINICA SEAR SA
Consejero
- Ferreiro Perez Eduardo Jose
- Gonzalez Castillejo Francisco
- Lopez Sanchez Conrado
- Macia Pajares David
- Soler Fabregas Salvador
Presidente
- Soler Fabregas Salvador
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23454 , F 77, S 8, H M 49509, I/A 87 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: CLINICA SEAR SA
Apoderado
- Soler Fabregas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23454 , F 77, S 8, H M 49509, I/A 86 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-28
Empresa: SANATORIO ESQUERDO SA
Administrador Unico
- Soler Fabregas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33841 , F 182, S 8, H M 70449, I/A 33 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Empresa: SANATORIO ESQUERDO SA
Consejero
- Gonzalez Castillejo Francisco
- Lopez Sanchez Conrado
- Soler Fabregas Salvador
Presidente
- Soler Fabregas Salvador
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33841 , F 182, S 8, H M 70449, I/A 33 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
VER MAS ACTOS
Información de SOLER FABREGAS SALVADOR
Mostramos los datos de SOLER FABREGAS SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER FABREGAS SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos