SOLER COLL JOSE
Informe ejecutivo de SOLER COLL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLER COLL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHIVAPLEX SL | Socio Unico | 13/05/2015 | 12/06/2017 |
CHIVAPLEX SL | Administrador Unico | 13/05/2015 | 28/04/2017 |
ALUPLEX SL | Apoderado | 17/04/2013 | 13/03/2017 |
VINCULACIONES DE SOLER COLL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER COLL JOSE
Empresa: CHIVAPLEX SL
Administrador Unico
- Soler Coll Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9958, L 7240, F 213, S 8, H V 165212, I/A 2 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-46
Empresa: ALUPLEX SL
Apoderado
- Perez Gil Amelia
- Soler Coll Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6232, L 3537, F 71, S 8, H V 32717, I/A 45 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-46
Empresa: CHIVAPLEX SL
Administrador Unico
- Soler Coll Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9958, L 7240, F 212, S 8, H V 165212, I/A 1 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-46
Empresa: CHIVAPLEX SL
Socio Único
- Soler Coll Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9958, L 7240, F 212, S 8, H V 165212, I/A 1 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-46
Empresa: ALUPLEX SL
Apoderado
- Hernandez Diaz Santos
- Perez Gil Amelia
- Soler Coll Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6156, L 3462, F 142, S 8, H V 32717, I/A 38 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-46
Empresa: ALUPLEX SL
Apoderado
- Colomer Gonzalez Julio Joaquin
- Colomer Gonzalez Julio Joaquin
- Soler Coll Jose
- Soler Coll Jose
- Tronchoni Garcia Pascual
- Tronchoni Garcia Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6156, L 3462, F 142, S 8, H V 32717, I/A 37 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-46
Información de SOLER COLL JOSE
Mostramos los datos de SOLER COLL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER COLL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos