SOLER CLADERA MIGUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de SOLER CLADERA MIGUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLER CLADERA MIGUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACHIPENI SL | Administrador Unico | 16/05/2022 | |
APLICACIONS TECNIQUES INSULARS SA | Administrador Unico | 03/08/2011 |
VINCULACIONES DE SOLER CLADERA MIGUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER CLADERA MIGUEL ANTONIO
Empresa: MACHIPENI SL
Administrador Unico
- Soler Cladera Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 72, S 8, H PM 55382, I/A 2 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-07
Empresa: APLICACIONS TECNIQUES INSULARS SA
Administrador Unico
- Soler Cladera Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 183, S 8, H PM 14957, I/A 12 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-07
Empresa: APLICACIONS TECNIQUES INSULARS SA
Administrador Unico
- Soler Cladera Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 182, S 8, H PM 14957, I/A 10 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-07
Empresa: APLICACIONS TECNIQUES INSULARS SA
Administrador Unico
- Soler Cladera Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 182, S 8, H PM 14957, I/A 9 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-07
Información de SOLER CLADERA MIGUEL ANTONIO
Mostramos los datos de SOLER CLADERA MIGUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER CLADERA MIGUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos