SOLER AVILA ERNESTO
Informe ejecutivo de SOLER AVILA ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLER AVILA ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLAZAME SL | Consejero | 04/02/2016 | 08/10/2018 |
LLOLLO APP SL | Consejero | 28/01/2016 | 26/10/2017 |
VINCULACIONES DE SOLER AVILA ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER AVILA ERNESTO
Empresa: APLAZAME SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36330 , F 3, S 8, H M 588029, I/A 8 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-28
Empresa: LLOLLO APP SL
Consejero
- Fernandez Fernando-jose-jaime
- Rivero Milmo Patricio Alberto
- Sol Aguilar Rodrigo Alberto
- Soler Avila Ernesto
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34883 , F 168, S 8, H M 586345, I/A 19 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Empresa: APLAZAME SL
Consejero
- Cabiedes & Partners Iv Sociedad De Capital Riesgo
- Soler Avila Ernesto
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32666 , F 23, S 8, H M 588029, I/A 3 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-28
Empresa: LLOLLO APP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Christ Hans-joachim-rudol-peter
- Fernandez Fernando-jose-jaime
- Soler Avila Ernesto
- Vigaray Plaza Alejandro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32575 , F 149, S 8, H M 586345, I/A 8 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
Información de SOLER AVILA ERNESTO
Mostramos los datos de SOLER AVILA ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER AVILA ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos