SOLER ALBIAC EVA
Informe ejecutivo de SOLER ALBIAC EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SOLER ALBIAC EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAMBON SA | Apoderado Solidario | 17/01/2024 | |
ZAMBON SA | Apoderado Solidario | 20/05/2019 |
VINCULACIONES DE SOLER ALBIAC EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER ALBIAC EVA
Empresa: ZAMBON SA
Apoderado Solidario
- Soler Albiac Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48421 , F 174, S 8, H B 7308, I/A 160 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-08
Empresa: ZAMBON SA
Apoderado Solidario
- Soler Albiac Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46511 , F 65, S 8, H B 7308, I/A 132 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: EMERGIA CANARIAS CUSTOMER CARE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Añaños Martinez Cristina
- Sanchez Oliva Jesus Alejandro
- Soler Albiac Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 209, S 8, H GC 45914, I/A 19 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-35
Empresa: EMERGIA QUALITY CUSTOMER CARE SL
Apoderado Mancomunado
- Añaños Martinez Cristina
- Sanchez Oliva Jesus Alejandro
- Soler Albiac Eva
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42658 , F 179, S 8, H B 406844, I/A 14 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Empresa: EMERGIA CONTACT CENTER SL
Apoderado Mancomunado
- Añaños Martinez Cristina
- Sanchez Oliva Jesus Alejandro
- Soler Albiac Eva
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44582 , F 102, S 8, H B 298920, I/A 63 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-08
Empresa: EMERGIA RELIANCE SL
Apoderado Mancomunado
- Añaños Martinez Cristina
- Sanchez Oliva Jesus Alejandro
- Soler Albiac Eva
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44582 , F 2, S 8, H B 396341, I/A 13 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
Empresa: EMERGIA EXCELLENCE CONTACT CENTER SL
Apoderado Mancomunado
- Añaños Martinez Cristina
- Sanchez Oliva Jesus Alejandro
- Soler Albiac Eva
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42756 , F 198, S 8, H B 407605, I/A 16 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Empresa: OAKDAL COMPANY SL
Apoderado Mancomunado
- Añaños Martinez Cristina
- Sanchez Oliva Jesus Alejandro
- Soler Albiac Eva
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41348 , F 197, S 8, H B 363510, I/A 14 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Empresa: EMERGIA CONTACT CENTER SL
Apoderado
- Añaños Martinez Cristina
- Beldarrain Santos Francisco Javier
- Soler Albiac Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42711 , F 57, S 8, H B 298920, I/A 52 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-08
Empresa: EMERGIA EXCELLENCE CONTACT CENTER SL
Apoderado Mancomunado
- Añaños Martinez Cristina
- Sanchez Oliva Jesus Alejandro
- Soler Albiac Eva
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42756 , F 195, S 8, H B 407605, I/A 11 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-08
VER MAS ACTOS
Información de SOLER ALBIAC EVA
Mostramos los datos de SOLER ALBIAC EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER ALBIAC EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos