SOLE XAM MAR CLIMENT
Informe ejecutivo de SOLE XAM MAR CLIMENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLE XAM MAR CLIMENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEDGIA RIOJA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/05/2024 | |
NEDGIA ANDALUCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2024 | |
NEDGIA ARAGON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/03/2024 | |
NEDGIA CATALUNYA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2024 | |
NEDGIA SA | Apoderado | 22/02/2024 | |
NEDGIA CASTILLA Y LEON SA | Apoderado | 14/02/2024 | |
NEDGIA MADRID SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/01/2024 |
VINCULACIONES DE SOLE XAM MAR CLIMENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLE XAM MAR CLIMENT
Empresa: NEDGIA RIOJA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sole Xam Mar Climent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 676, I/A 374 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-26
Empresa: NEDGIA ANDALUCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sole Xam Mar Climent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560 , F 30, S 8, H SE 6468, I/A 363 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-41
Empresa: NEDGIA ARAGON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sole Xam Mar Climent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712 , F 105, S 8, H Z 62504, I/A 113 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-50
Empresa: NEDGIA CATALUNYA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sole Xam Mar Climent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48517 , F 105, S 8, H B 279362, I/A 323 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
Empresa: NEDGIA SA
Apoderado
- Sole Xam Mar Climent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43690 , F 190, S 8, H M 664917, I/A 99 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: NEDGIA CASTILLA Y LEON SA
Apoderado
- Sole Xam Mar Climent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 117, S 8, H VA 878, I/A 420 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-47
Empresa: NEDGIA MADRID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sole Xam Mar Climent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32389 , F 80, S 8, H M 573989, I/A 159 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-28
Información de SOLE XAM MAR CLIMENT
Mostramos los datos de SOLE XAM MAR CLIMENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLE XAM MAR CLIMENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos