SOLE SAUMELL ANNA
Informe ejecutivo de SOLE SAUMELL ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLE SAUMELL ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES HAM SAGUNTO SL | Apoderado | 17/10/2012 | |
TRANSPORTES HAM TARRAGONA SL | Apoderado | 25/07/2012 | |
TRANSPORTES HAM SEVILLA SL | Apoderado | 19/07/2012 | |
ESTACION DE SERVICIO ALFAJARIN SL | Apoderado | 18/07/2012 | |
TRANSPORTES HAM MESETA SL | Apoderado | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE SOLE SAUMELL ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLE SAUMELL ANNA
Empresa: TRANSPORTES HAM SAGUNTO SL
Apoderado
- Sole Saumell Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9506, L 6788, F 34, S 8, H V 149731, I/A 2 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-46
Empresa: TRANSPORTES HAM TARRAGONA SL
Apoderado
- Sole Saumell Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43277 , F 170, S 8, H B 422695, I/A 3 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Empresa: ESTACION DE SERVICIO ALFAJARIN SL
Apoderado
- Sole Saumell Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 58, S 8, H Z 53553, I/A 2 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-50
Empresa: TRANSPORTES HAM SEVILLA SL
Apoderado
- Sole Saumell Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43277 , F 175, S 8, H B 422697, I/A 2 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-08
Empresa: TRANSPORTES HAM MESETA SL
Apoderado
- Sole Saumell Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43277 , F 163, S 8, H B 422693, I/A 2 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Información de SOLE SAUMELL ANNA
Mostramos los datos de SOLE SAUMELL ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLE SAUMELL ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos