SOLE PARES GEORGINA
Informe ejecutivo de SOLE PARES GEORGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLE PARES GEORGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DANTE HOTELES SL | Consejero | 08/08/2024 | |
DIANHOTEL SL | Consejero | 08/08/2024 | |
NADET SIX SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/12/2020 | |
DIANHOTEL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2020 | |
DANTE HOTELES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2020 |
VINCULACIONES DE SOLE PARES GEORGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLE PARES GEORGINA
Empresa: DANTE HOTELES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Osorio Gotarra Fernando
- Osorio Sole Ana
- Osorio Sole Luis
- Osorio Sole Marta
- Osorio Sole Silvia
- Sole Pares Georgina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 17462, I/A 22 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Empresa: DIANHOTEL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Osorio Gotarra Fernando
- Osorio Sole Ana
- Osorio Sole Luis
- Osorio Sole Marta
- Osorio Sole Silvia
- Sole Pares Georgina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 88505, I/A 7 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Empresa: NADET SIX SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Osorio Sole Marta
- Sole Pares Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38212 , F 152, S 8, H B 323116, I/A 19 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
Empresa: DANTE HOTELES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Osorio Sole Marta
- Sole Pares Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36270 , F 143, S 8, H B 17462, I/A 17 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Empresa: DIANHOTEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Osorio Sole Marta
- Sole Pares Georgina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25447 , F 11, S 8, H B 88505, I/A 5 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Información de SOLE PARES GEORGINA
Mostramos los datos de SOLE PARES GEORGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLE PARES GEORGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos