SOLE CASAS MARIA LUISA
Informe ejecutivo de SOLE CASAS MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SOLE CASAS MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES FLEMING SA | Administrador Mancomunado | 13/01/2010 | |
REUS FLEMING SA | Administrador Solidario | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE SOLE CASAS MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLE CASAS MARIA LUISA
Empresa: TALLERES FLEMING SA
Administrador Mancomunado
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 83, S 8, H T 2868, I/A 18 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-43
Empresa: REUS FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 121, S 8, H T 8584, I/A 17 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-43
Empresa: REUS FLEMING SA
Administrador Solidario
- Antolin Sancho Javier
- Sole Casas Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770 , F 121, S 8, H T 8584, I/A 17 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-43
Información de SOLE CASAS MARIA LUISA
Mostramos los datos de SOLE CASAS MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLE CASAS MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos